KRS 0000551249
NIP1080019337
REGON36124150500000
NazwaEVONIK PERFORMANCE MATERIALS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaEVONIK PERFORMANCE MATERIALS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaEVONIK PERFORMANCE MATERIALS GMBH GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Data rejestracji 03 kwi 2015 (9 lat temu) 03 kwi 2015
Data usunięcia 12 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego RELLINGHAUSER STRAẞE, 1-11, ESSEN, 45128, ESSEN, NIEMCY
Adres UL. MARSZAŁKOWSKA, 126/134, WARSZAWA, 00-008, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASTEPHANIE ALBRECHT
Członek Organu Nadzoru
2016-07-27
2021-02-12
JOACHIM DAHM
Członek Organu Nadzoru
2016-07-27
2021-02-12
LUDGER DIESTELMEIER
Członek Organu Nadzoru
2016-07-27
2021-02-12
JÜRGEN GLASER
Członek Organu Nadzoru
2016-07-27
2021-02-12
JÖRG GÜTERSLOH
Członek Organu Nadzoru
2016-07-27
2021-02-12
MICHAEL HOFMANN
Członek Organu Nadzoru
2016-07-27
2021-02-12
SIGRID KAPPE
Członek Organu Nadzoru
2016-07-27
2021-02-12
RALPH SVEN KAUFMANN
Członek Organu Nadzoru
2016-07-27
2021-02-12
CHRISTIAN KULLMANN
Członek Organu Nadzoru
2016-07-27
2021-02-12
DIRK MÜLLER
Członek Organu Nadzoru
2016-07-27
2021-02-12
1966-06-11
HANS-CHRISTOPH SIX
Prokurent
2015-04-03
2021-02-12
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.
WOLFGANG WIESMANN
Prokurent
2015-04-03
2016-07-27
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.
JÖRG EICHHOLZ
Prokurent
2015-04-03
2021-02-12
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.
THOMAS KREUDER
Prokurent
2015-04-03
2021-02-12
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.
MATTHIAS KITTLER
Prokurent
2015-04-03
2021-02-12
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.
CORNELIUS KOKE
Prokurent
2015-04-03
2021-02-12
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.
ANKE LUDWIG
Prokurent
2015-04-03
2016-07-27
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.
THOMAS MÜLLER
Prokurent
2016-07-27
2021-02-12
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM
WALTER WEIMER
Prokurent
2016-07-27
2021-02-12
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM
THOMAS WILDT
Prokurent
2016-07-27
2021-02-12
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM
ANDREAS HOLENSTEIN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-04-03
2021-02-12
ERNST MÖCKLI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-04-03
2017-08-21
RETO ULRICH TROXLER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2017-08-21
2021-02-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOHANN-CASPAR GAMMELIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-03
2021-02-12
MICHAEL PACK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-03
2021-02-12
RAINER WOBBE
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-03
2021-02-12
MAGDALENA WAGNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-03
2021-02-12
2015-04-03
2017-10-19
EVONIK PERFORMANCE MATERIALS GMBH
2015-04-03
2019-05-16
UL. PUŁAWSKA, 303, WARSZAWA, 02-785, WARSZAWA, POLSKA
2019-05-16
2019-08-06
UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO, 53, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
2019-08-06
2020-01-22
UL. POSTĘPU, 15C, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie