KRS 0000243967
REGON14026542500000
NazwaCHARLES VOEGELE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCHARLES VOEGELE POLSKA
Data rejestracji 25 paź 2005 (19 lat temu) 25 paź 2005
Data usunięcia 31 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5248C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANACHARLES VOGELE HOLDING AG
Wspólnik
2005-10-25
2015-12-31
9000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000.000,00 ZŁOTYCH
REDOUANE KROESING
Prokurent
2009-03-27
2011-01-26
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
FRIEDRICH WEISSENSTEINER
Prokurent
2011-01-26
2015-06-18
PROKURA ŁĄCZNA
KAREL ARNOLD HAAL
Prokurent
2012-03-30
2015-06-18
PROKURA ŁĄCZNA
LEONIDA ZADRAVEC
Prokurent
2010-05-26
2012-03-30
PROKURA ŁĄCZNA
MONIKA REHAK
Prokurent
2010-06-01
2015-06-18
PROKURA ŁĄCZNA
KARIN BRIGITTE PORTMANN
Prokurent
2010-05-26
2013-05-28
PROKURA ŁĄCZNA
KARIN ILONA BERTSCHINGER
Prokurent
2010-05-26
2011-01-26
PROKURA ŁĄCZNA
ANDREAS BEZECNY
Prokurent
2010-05-26
2011-01-26
PROKURA ŁĄCZNA
KAREL ARNOLD HAAL
Likwidator
2015-06-18
2015-12-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOSEF ACHIM HAGEMEIER
PREZES ZARZĄDU
2005-10-25
2006-11-23
MARKUS EMIL LAUBLI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-23
2008-08-22
PETER JOSEPH DUEBNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-22
2010-09-30
DIRK SEIFERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-22
2010-05-26
MICHAEL HOFMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-26
2015-06-18
THOMAS KRENN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-30
2015-06-18
MARC WALTER ROTH
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-24
2008-08-22
2005-10-25
2015-06-18
CHARLES VOEGELE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-25
2006-03-20
BEDNARSKA, 7, WARSZAWA, 00-310, WARSZAWA, POLSKA
2006-03-20
2010-05-26
KOSZYKOWA, 54, WARSZAWA, 00-675, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie