KRS 0000332419
NIP1080007512
REGON14190857500000
NazwaEVONIK INTERNATIONAL AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEVONIK INTERNATIONAL AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaEVONIK DEGUSSA INTERNATIONAL AG SPÓŁKA AKCYJNA
Data rejestracji 01 lip 2009 (15 lat temu) 01 lip 2009
Data usunięcia 28 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres SIENNA, 73, WARSZAWA, 00-833, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego ZOLLSTRASSE, 62, ZURYCH, 8005, ZURYCH, KONFEDERACJA SZWAJCARSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHANDREAS HOLENSTEIN
Prokurent
2009-07-01
2015-04-10
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PRKURENTEM
DIETER THOMAS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-07-01
2016-02-24
ANDREAS HOLENSTEIN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-04-10
2016-02-24
ANDREAS HOLENSTEIN
Likwidator
2016-02-24
2017-07-28
BERND LAMMERT
Członek Organu Nadzoru
2009-07-01
2016-02-24
ROMAN ODVARKO
Członek Organu Nadzoru
2009-07-01
2016-02-24
HANS RUDOLF STEINER
Członek Organu Nadzoru
2009-07-01
2016-02-24
VOLKER GRUNWALD
Członek Organu Nadzoru
2009-07-01
2016-02-24
THOMAS MÜLLER
Członek Organu Nadzoru
2016-02-24
2017-07-28
ANKE LUDWIG
Członek Organu Nadzoru
2016-02-24
2017-07-28
MATTHIAS KITTLER
Członek Organu Nadzoru
2016-02-24
2017-07-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD (DIREKTOR)
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (DIREKTOR). W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU (DIREKTOR) DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU (DIREKTOR) ALBO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU (DIREKTOR) DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
THOMAS DIETER
CZŁONEK ZARZĄDU/DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY (DIREKTOR)
2009-07-01
2016-02-24
ANDREAS HOLENSTEIN
CZŁONEK ZARZĄDU/ DYREKTOR
2016-02-24
2017-07-28
ERNST MÖCKLI
CZŁONEK ZARZĄDU/ DYREKTOR
2016-02-24
2017-07-28
2009-07-01
2016-02-24
EVONIK DEGUSSA INTERNATIONAL AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2009-07-01
2012-01-04
PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie