KRS 0000545265
NIP5130240113
REGON36090236000000
NazwaJANUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaJANUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 27 lut 2015 (10 lat temu) 27 lut 2015
Data usunięcia 03 mar 2022 03 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 79, KATOWICE, 40-282, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5130240113
data rejestracji 09 kwi 2015
status Czynny
52175000120000000029283079
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWMICHAŁ BARTŁOMIEJ KASZUBA
Beneficjent
EWELINA ILONA WOJCIECHOWSKA
Beneficjent
MARIA CZUK
Beneficjent
MAGDALENA ALEKSANDRA CZUK
zgłaszający - członek zarządu
PRZEMYSŁAW JANUSZ CZUK
Wspólnik
2015-02-27
2019-09-25
MICHAŁ BARTŁOMIEJ KASZUBA
Wspólnik
2015-02-27
2022-03-03
EWELINA ILONA WOJCIECHOWSKA
Wspólnik
2015-02-27
2022-03-03
MARIA CZUK
Wspólnik
2019-09-25
2022-03-03
MICHAŁ BARTŁOMIEJ KASZUBA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PREZES ZARZĄDU
EWELINA ILONA WOJCIECHOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIA CZUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ - JANUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: MICHAŁ KASZUBA - PREZES ZARZĄDU MAGDALENA CZUK - WICEPREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2015-02-27
2022-03-03
36083811200000
2015-02-27
2019-02-12
UL. MARZYCIELI, 20I, ZIELONKI, 32-087, ZIELONKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie