KRS 0000453641
NIP2220895661
REGON24320836000000
NazwaJANECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJANECK
Data rejestracji 12 mar 2013 (12 lat temu) 12 mar 2013
Data usunięcia 24 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 79, KATOWICE, 40-282, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMAGDALENA ALEKSANDRA CZUK
Beneficjent
MARIA CZUK
Beneficjent
MAGDALENA ALEKSANDRA CZUK
zgłaszający - członek zarządu
PRZEMYSŁAW JANUSZ CZUK
Wspólnik
2013-03-12
2019-05-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00ZŁ
JOLANTA MONIKA NAKLICKA KLESER
Wspólnik
2013-03-12
2019-08-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00ZŁ
ELŻBIETA LIDIA NAKLICKA ERNI
Wspólnik
2014-11-28
2019-08-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00ZŁ
MARIA CZUK
Wspólnik
2019-05-20
2022-08-31
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
MAGDALENA ALEKSANDRA CZUK
Wspólnik
2019-08-08
2022-08-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
Wspólnik
2022-08-31
2023-01-24
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
24325359500000
MAGDALENA ALEKSANDRA CZUK
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC 100% WŁAŚCICIELA SPÓŁKI - TJ . POSIADA 36 % UDZIAŁÓW W DOMY ALPEJSKA SP. Z O.O.
MARIA CZUK
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC 100% WŁAŚCICIELA SPÓŁKI - TJ . POSIADA 64 % UDZIAŁÓW W DOMY ALPEJSKA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAGDALENA CZUK
PREZES ZARZĄDU
2019-08-08
2023-01-24
JOLANTA MONIKA NAKLICKA KLESER
PREZES ZARZĄDU
2013-03-12
2019-08-07
MAGDALENA CZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-12
2019-08-08
2013-03-12
2019-08-07
KOŚCIELNIAKA, 25D, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie