KRS 0000530174
NIP2220895879
REGON24325359500000
NazwaJANECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaJANECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 lis 2014 (10 lat temu) 14 lis 2014
Data usunięcia 09 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 79, KATOWICE, 40-282, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 2220895879
data rejestracji 01 maj 2013
status Czynny
09105012141000009081292139
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
10105012141000009081292121
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
84105012141000009081292147
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWMAGDALENA ALEKSANDRA CZUK
Beneficjent
MARIA CZUK
Beneficjent
MAGDALENA ALEKSANDRA CZUK
zgłaszający - członek zarządu
PRZEMYSŁAW JANUSZ CZUK
Wspólnik
2014-11-14
2019-04-18
ARKADIUSZ PAWEŁ KLESER
Wspólnik
2014-11-14
2019-11-04
MARIA CZUK
Wspólnik
2019-04-18
2022-08-09
MAGDALENA AKEKSANDRA CZUK
Wspólnik
2019-11-04
2022-08-09
MAGDALENA ALEKSANDRA CZUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIA CZUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZA JANECK SP. Z O.O. REPREZENTUJE ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. MAGDALENA CZUK - PREZES ZARZĄDU
JOLANTA MONIKA NAKLICKA KLESER
Członek Organu Reprezentacji
2014-11-14
2019-09-24
MAGDALENA ALEKSANDRA CZUK
Członek Organu Reprezentacji
2014-11-14
2019-09-24
2014-11-14
2019-11-04
KOŚCIELNIAKA, 25 D, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie