KRS 0000544754
NIP5130240030
REGON36083811200000
NazwaJANUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJANUSZ
Data rejestracji 23 lut 2015 (10 lat temu) 23 lut 2015
Data usunięcia 09 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 79, KATOWICE, 40-282, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWEWELINA ILONA WOJCIECHOWSKA
Beneficjent
MICHAŁ BARTŁOMIEJ KASZUBA
Beneficjent
MARIA CZUK
Beneficjent
MAGDALENA ALEKSANDRA CZUK
zgłaszający - członek zarządu
PRZEMYSŁAW JANUSZ CZUK
Wspólnik
2015-02-23
2019-06-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
EWELINA ILONA WOJCIECHOWSKA
Wspólnik
2015-02-23
2022-07-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MICHAŁ BARTŁOMIEJ KASZUBA
Wspólnik
2015-02-23
2022-07-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MARIA CZUK
Wspólnik
2019-06-07
2022-07-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2022-07-28
2023-02-09
100 UDZAŁÓW O WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
36090236000000
EWELINA ILONA WOJCIECHOWSKA
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC 100% WŁAŚCICIELA SPÓŁKI - TJ . POSIADA 25,167 % UDZIAŁÓW W JANUSZ ALPEJSKA SP. Z O.O.
MICHAŁ BARTŁOMIEJ KASZUBA
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC 100% WŁAŚCICIELA SPÓŁKI - TJ . POSIADA 24,958 % UDZIAŁÓW W JANUSZ ALPEJSKA SP. Z O.O.
MARIA CZUK
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC 100% WŁAŚCICIELA SPÓŁKI - TJ . POSIADA 49,917 % UDZIAŁÓW W JANUSZ ALPEJSKA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAGDALENA ALEKSANDRA CZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-23
2023-02-09
MICHAŁ BARTŁOMIEJ KASZUBA
PREZES ZARZĄDU
2015-02-23
2023-02-09
2015-02-23
2018-12-03
UL. MARZYCIELI, 20I, ZIELONKI, 32-087, ZIELONKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie