KRS 0000534455
NIP5213684700
REGON36030050700000
Nazwa"OIKOS MIELNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaOIKOS MIELNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 gru 2014 (10 lat temu) 10 gru 2014
Data usunięcia 06 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ŻURAWIA, 45, WARSZAWA, 00-680, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJTOMASZ EDWARD DAUERMAN
Wspólnik
2014-12-10
2015-11-06
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1.PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI 2.KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ OIKOS MIELNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3.SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, B)JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. 4.UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: LESŁAW JAN CHECHELSKI - PREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-10
2015-11-06
14715541500000
2014-12-10
2015-03-11
UL. IWICKA, 47A, WARSZAWA, 00-735, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie