KRS 0000531200
NIP7010448763
REGON36024822100000
NazwaTRK 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRK 7
Data rejestracji 15 lis 2014 (10 lat temu) 15 lis 2014
Data usunięcia 23 mar 2017 23 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻURAWIA, 24, WARSZAWA, 00-515, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010448763
data rejestracji 28 paź 2016
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJMACIEJ RADZIWIŁŁ
Beneficjent
KRZYSZTOF TADEUSZ BULSKI
Beneficjent
RYSZARD KAROL REIFF
Beneficjent
TOMASZ REIFF
Beneficjent
MACIEJ RADZIWIŁŁ
reprezentant
KRZYSZTOF TADEUSZ BULSKI
reprezentant
RYSZARD KAROL REIFF
reprezentant
TOMASZ REIFF
reprezentant
RYSZARD KAROL REIFF
Wspólnik
2014-11-15
2015-05-27
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ
TOMASZ REIFF
Wspólnik
2014-11-15
2015-05-27
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 ZŁ
KRZYSZTOF BULSKI
Wspólnik
2014-11-15
2015-05-27
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ
MACIEJ RADZIWIŁŁ
Wspólnik
2015-05-27
2017-03-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF BULSKI
Wspólnik
2015-09-09
2017-03-23
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁ
TOMASZ REIFF
Wspólnik
2015-09-09
2017-03-23
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ
RYSZARD REIFF
Wspólnik
2015-09-09
2017-03-23
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁ
MACIEJ RADZIWIŁŁ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KRZYSZTOF TADEUSZ BULSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
RYSZARD KAROL REIFF
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
TOMASZ REIFF
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
KRZYSZTOF BULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-15
2017-03-23
TOMASZ REIFF
PREZES ZARZĄDU
2014-11-15
2017-03-23
RYSZARD REIFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-15
2017-03-23
2014-11-15
2015-05-27
NARUSZEWICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-27
2015-09-09
KIELECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie