KRS 0000531068
NIP7792425640
REGON30286092100000
NazwaREPUBLIC RAWA KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaREPUBLIC RAWA KATOWICE
Data rejestracji 13 lis 2014 (10 lat temu) 13 lis 2014
Data usunięcia 14 mar 2018 14 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 221950,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2014-11-13
2017-03-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ
01659807700000
REPUBLIC CZ I PARKS HOLDCO S.R.O.
Wspólnik
2017-03-13
2018-03-14
4.439 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 221.950,00 ZŁ
WOJCIECH KRUPA
Prokurent
2017-03-13
2018-03-14
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
MAGDALENA ŁUKASZEWSKA
Prokurent
2017-03-13
2018-03-14
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ WALCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-13
2017-03-13
AGATA PAULINA BRZEZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-13
2018-03-14
ROBERTO LIMETII
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-13
2018-03-14
2014-11-13
2017-03-13
LIGUSTRIA 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-11-13
2017-03-13
UŁAŃSKA, 7, POZNAŃ, 60-748, POZNAŃ, POLSKA
2017-03-13
2018-02-06
UL. JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie