KRS 0000529481
NIP9512385870
REGON14749563100000
NazwaGGML INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaGGML INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TZ
Data rejestracji 30 paź 2014 (10 lat temu) 30 paź 2014
Data usunięcia 23 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres RAJSKICH PTAKÓW, 64, WARSZAWA, 02-816, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9512385870
data rejestracji 01 kwi 2016
status Czynny
09160014621848114650000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMACIEJ MIROSŁAW GLAPA
Beneficjent
ARKADIUSZ SŁAWOMIR GRABALSKI
Beneficjent
ANDRZEJ LIMINOWICZ
Beneficjent
MARCIN JERZY NIEMIEC
Beneficjent
TOMASZ MACIEJ CZERSKI
Beneficjent
MACIEJ MIROSŁAW GLAPA
zgłaszający - wspólnik spółki
ARKADIUSZ SŁAWOMIR GRABALSKI
Wspólnik
2014-10-30
2021-07-23
MACIEJ MIROSŁAW GLAPA
Wspólnik
2014-10-30
2021-07-23
PIOTR MACERSZMIDT
Wspólnik
2014-10-30
2016-03-08
ANDRZEJ LIMINOWICZ
Wspólnik
2014-10-30
2021-07-23
Wspólnik
2014-10-30
2021-07-23
14673388000000
MARCIN JERZY NIEMIEC
Wspólnik
2016-03-08
2021-07-23
TOMASZ MACIEJ CZERSKI
Wspólnik
2016-03-08
2021-07-23
MACIEJ MIROSŁAW GLAPA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ARKADIUSZ SŁAWOMIR GRABALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ANDRZEJ LIMINOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MARCIN JERZY NIEMIEC
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
TOMASZ MACIEJ CZERSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW ORAZ REPREZENTOWANIA NA ZEWNĄTRZ SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZENIA ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZOWI). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANY PRZEZ PROKURENTÓW UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ MACIEJ GLAPA I ANDRZEJ LIMINOWICZ.
Członek Organu Reprezentacji
2014-10-30
2021-07-23
14673388000000
2014-10-30
2016-03-08
GGML INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TG SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie