KRS 0000442851
NIP5223001950
REGON14643270000000
NazwaAVENTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAVENTICS
Data rejestracji 05 gru 2012 (12 lat temu) 05 gru 2012
Data usunięcia 06 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZTURMOWA, 2A, WARSZAWA, 02-678, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1260000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5223001950
data rejestracji 03 cze 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNERYSZARD ANTONI NOWAK
Beneficjent
MARCIN WIELGUS
Beneficjent
KAROL JAN FOJCIK
Beneficjent
KAROL JAN FOJCIK
reprezentant
WŁODZIMIERZ JÓZEF BRAMOWICZ
Prokurent
2012-12-05
2013-04-19
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MIECZYSŁAW EDWARD STYKOWSKI
Prokurent
2013-04-19
2015-01-29
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ADAM BOŃCZYK
Prokurent
2013-04-19
2020-04-06
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
IRENEUSZ JAKUBOWSKI
Prokurent
2012-12-05
2013-04-19
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
REXROTH PNEUMATICS HOLDING B.V.
Wspólnik
2012-12-05
2014-10-07
25.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.260.000 ZŁOTYCH
AVENTICS HOLDING S.A R.L.
Wspólnik
2014-10-07
2019-10-25
25.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.260.000 ZŁOTYCH
ASCO CONTROLS B.V.
Wspólnik
2019-10-25
2020-04-06
25.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.260.000 ZŁOTYCH
RYSZARD ANTONI NOWAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN WIELGUS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAROL JAN FOJCIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST UPRAWNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR MACERSZMIDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-05
2013-04-19
IRENEUSZ JAKUBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-19
2019-10-25
PETER SAFFE
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-27
2019-05-31
IVAN RODOLFO TAJEDA FERNANDEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-07
2019-05-31
JEAN-LOUIS TENU
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-07
2020-04-06
DANIEL CZAPSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-31
2020-04-06
2012-12-05
2013-04-19
BOSCH REXROTH PNEUMATICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-04-19
2014-02-27
BOSCH REXROTH PNEUMATICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-27
2014-03-25
REXROTH PNEUMATICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-12-05
2014-07-14
JUTRZENKI, 102/104, WARSZAWA, 02-230, WARSZAWA, POLSKA
2014-07-14
2019-05-31
RYŻOWA, 49, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie