KRS 0000524049
NIP7252078689
REGON10184241300000
NazwaE-OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaE-OFFICE
Data rejestracji 22 wrz 2014 (10 lat temu) 22 wrz 2014
Data usunięcia 23 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIOTRKOWSKA, 270, ŁÓDŹ, 90-361, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZBIGNIEW BURCHAN
Wspólnik
2014-09-22
2021-02-23
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁ
MARCIN SZAJDER
Wspólnik
2014-09-22
2021-02-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
WOJCIECH ROMAN MICHALSKI
Wspólnik
2014-09-22
2021-02-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
MARCIN SZAJDER
Likwidator
2017-10-25
2021-02-23
WOJCIECH ROMAN MICHALSKI
Likwidator
2017-10-25
2021-02-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE. POWYŻEJ KWOTY 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA PREZESA ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ZBIGNIEW BURCHAN
PREZES ZARZĄDU
2014-09-22
2017-10-25
MARCIN SZAJDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-22
2017-10-25
WOJCIECH ROMAN MICHALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-22
2017-10-25
2014-09-22
2017-10-25
E-OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie