KRS 0000107306
NIP8310003853
REGON73000253100000
NazwaBRIDGE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBRIDGE CAPITAL
Data rejestracji 22 kwi 2002 (22 lata temu) 22 kwi 2002
Data usunięcia 20 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIOTRKOWSKA, 270, ŁÓDŹ, 90-361, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIGRZEGORZ BASZCZYŃSKI
Wspólnik
2002-04-22
2004-01-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ
SŁAWOMIR ADAM WYSMYK
Wspólnik
2002-04-22
2004-01-15
64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.400 ZŁ
TOMASZ PIOTR CZAPLA
Wspólnik
2002-04-22
2004-01-15
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.800 ZŁ
REMIGIUSZ CEZARY TALAREK
Wspólnik
2002-04-22
2004-01-15
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.800 ZŁ
TOMASZ CZAPLA
Wspólnik
2006-04-27
2009-03-13
288 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 460.800 ZŁ
REMIGIUSZ TALAREK
Wspólnik
2006-04-27
2009-03-13
294 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 470.400 ZŁ
GRZEGORZ BASZCZYŃSKI
Wspólnik
2006-04-27
2009-03-13
331 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 529.600 ZŁ
TOMASZ MAREK CYTROWSKI
Wspólnik
2009-03-13
2014-10-20
1012 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.619.200,00 ZŁ
Wspólnik
2004-01-15
2006-04-27
1.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁ
47319001400000
SŁAWOMIR WYSMYK
Wspólnik
2006-04-27
2009-03-13
337 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 539.200 ZŁ
TOMASZ MAREK CYTROWSKI
Likwidator
2011-11-24
2014-10-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SŁAWOMIR ADAM WYSMYK
PREZES ZARZĄDU
2004-01-15
2010-06-25
REMIGIUSZ CEZARY TALAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-22
2004-01-15
TOMASZ MAREK CYTROWSKI
WICEPREZES
2009-03-13
2010-06-25
TOMASZ MAREK CYTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-06-25
2011-11-24
GRZEGORZ BASZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-22
2004-01-15
TOMASZ PIOTR CZAPLA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-22
2004-01-15
SŁAWOMIR ADAM WYSMYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-22
2004-01-15
2002-04-22
2004-04-19
"RAINBOW POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-19
2005-08-03
"TRAVELNET POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-21
2011-11-24
BRIDGE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-22
2005-08-03
PRZEMYSŁOWA, 3, ŁASK, 98-100, ŁASK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie