KRS 0000196439
NIP5252289758
REGON01567613100000
Nazwa"AFFORD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAFFORD
Data rejestracji 24 lut 2004 (21 lat temu) 24 lut 2004
Data usunięcia 08 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HUTNICZA, 10, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMICHAŁ ROMAN KWIATKOWSKI
Wspólnik
2004-02-24
2018-10-08
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40000 ZŁOTYCH
DARIUSZ SEBASTIAN KOWALSKI
Wspólnik
2004-02-24
2018-10-08
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40000 ZŁOTYCH
DARIUSZ SEBASTIAN KOWALSKI
Prokurent
2005-02-23
2005-12-13
SAMOISTNA
ZBIGNIEW BURCHAN
Likwidator
2005-12-13
2017-10-02
JOANNA MARIA GIL
Likwidator
2017-10-02
2018-10-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
ROBERT WIERZBIŃSKI
PREZES
2004-02-24
2005-02-23
PIOTR MARCINIUK
PREZES
2005-02-23
2005-05-20
ROBERT WIERZBIŃSKI
PREZES
2005-05-20
2005-12-13
2004-02-24
2005-12-13
"AFFORD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-24
2005-05-20
AL. SOLIDARNOŚCI, 117, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie