KRS 0000108865
NIP8652302151
REGON83130279800000
NazwaKORNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKORNIK
Data rejestracji 22 kwi 2002 (22 lata temu) 22 kwi 2002
Data usunięcia 31 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DZIERDZIÓWKA, ., ., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9524Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓWZBIGNIEW BURCHAN
Prokurent
2010-10-18
2018-07-31
PROKURA SAMOISTNA
MAREK URBANIK
Wspólnik
2002-04-22
2008-09-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 PLN
ANNA MAGDALENA URBANIK
Wspólnik
2002-04-22
2008-09-29
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 PLN
KRZYSZTOF GÓRA
Wspólnik
2008-09-29
2018-07-31
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
INGA GÓRA
Wspólnik
2008-09-29
2010-10-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF RAFAŁ MAJEWSKI
Wspólnik
2010-10-18
2018-07-31
20 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK URBANIK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-22
2008-09-29
ANNA MAGDALENA URBANIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-22
2008-09-29
INGA GÓRA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-29
2010-10-18
KRZYSZTOF GÓRA
PREZES ZARZĄDU
2008-09-29
2018-07-31
KRZYSZTOF RAFAŁ MAJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-18
2014-01-30
2002-04-22
2008-09-29
"AMF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-22
2008-09-29
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 4, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
2008-09-29
2012-04-13
126, DZIERDZIÓWKA, 37-416, ZBYDNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie