KRS 0000514931
NIP8351604874
REGON10180767000000
NazwaEKOSTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKOSTAN
Data rejestracji 07 lip 2014 (10 lat temu) 07 lip 2014
Data usunięcia 21 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GLINKI, 79, BYDGOSZCZ, 85-861, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8351604874
data rejestracji 01 wrz 2020
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #381 ZBIERANIE ODPADÓW #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #383 ODZYSK SUROWCÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHKRZYSZTOF ANDRZEJOWSKI
Beneficjent
MARIUSZ MICHAŁ STANISŁAWCZYK
zgłaszający - inny
ANNA STANISŁAWCZYK
Wspólnik
2014-07-07
2015-04-24
1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARIUSZ MICHAŁ STANISŁAWCZYK
Wspólnik
2015-04-24
2021-05-21
990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99000,00 ZŁ
MAREK JANUSZ ZAJDEL
Prokurent
2016-04-19
2018-04-17
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ MICHAŁ STANISŁAWCZYK
Prokurent
2014-07-07
2016-04-19
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF ANDRZEJOWSKI
Beneficjent
OSOBA KTÓRA ZARZĄDZAŁA SPÓŁKĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.
IRENA ŚNITKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-07-07
2015-09-21
WOJCIECH ZDANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-09-21
2016-04-19
MARIUSZ MICHAŁ STANISŁAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-04-19
2017-01-27
KACPER ROBERT JAKUBEK
PREZES ZARZĄDU
2017-01-27
2017-05-16
MARIUSZ MICHAŁ STANISŁAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-05-16
2018-11-07
KACPER ROBERT JAKUBEK
PREZES ZARZĄDU
2018-11-07
2020-07-14
MARIUSZ MICHAŁ STANISŁAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2020-07-14
2020-11-09
KRZYSZTOF ANDRZEJ ANDRZEJOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-11-09
2021-05-21
2014-07-07
2015-04-24
POŁUDNIOWA, 20, RAWA MAZOWIECKA, 96-200, RAWA MAZOWIECKA, POLSKA
2015-04-24
2018-11-07
UL. CHMIELNA, 2, WARSZAWA, 00-020, WARSZAWA, POLSKA
2018-11-07
2019-10-22
PLAC BANKOWY, 2, WARSZAWA, 00-095, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie