KRS 0000121290
REGON37099692600000
Nazwa"PARTNER-PRIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPARTNER-PRIM
Data rejestracji 03 lip 2002 (22 lata temu) 03 lip 2002
Data usunięcia 12 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KORCZYŃSKA, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #0112A UPRAWA WARZYW #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5540Z BARY #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA"PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-07-03
2002-12-18
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
370497643
CEZARY ADAM SOBCZAK
Wspólnik
2002-12-18
2018-02-12
8 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNIE 4.000 ZŁ
MAREK JANUSZ ZAJDEL
Prokurent
2002-07-03
2008-04-02
PROKURA ODDZIELNA
CEZARY ADAM SOBCZAK
Likwidator
2008-04-02
2013-10-04
DANUTA BARTOSIK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-03
2002-11-28
BRONISŁAW JĘDRZEJOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-03
2002-11-28
MARTA WOJTOWICZ TYC
Członek Organu Nadzoru
2002-07-03
2002-11-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO
EMIL ROZMUS
PREZES
2002-07-03
2002-12-18
CEZARY ADAM SOBCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-18
2008-04-02
2002-07-03
2008-04-02
"PARTNER-PRIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie