KRS 0000226090
NIP5422907475
REGON05225524800000
Nazwa"DAMEN BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDAMEN BIS
Data rejestracji 11 sty 2005 (20 lat temu) 11 sty 2005
Data usunięcia 09 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRONOWSKA, 58, WARSZAWA, 03-995, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 180000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5422907475
data rejestracji 01 lut 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 cze 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIZDZISŁAW MAREK KOZŁOWSKI
Wspólnik
2008-12-22
2009-12-07
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WIESŁAWA JANINA ZDANOWICZ
Wspólnik
2009-12-07
2024-07-09
360 (TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 180.000 (STO OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ZDZISŁAW KOŚCIŃSKI
Wspólnik
2005-01-11
2009-12-07
140 (STO CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000 (SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WALDEMAR PTASZYŃSKI
Wspólnik
2005-01-11
2008-12-22
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PIOTR PAWLAK
Wspólnik
2005-01-11
2007-01-31
160 (STO SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DOROTA EWA KOZŁOWSKA
Wspólnik
2007-01-31
2009-12-07
160 (STO SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
ZDZISŁAW KOŚCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-11
2009-12-07
WOJCIECH ZDANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-12-07
2018-07-27
2005-01-11
2009-12-07
ENERGOLAB SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-11
2006-10-05
GROCHOWA, 3, BIAŁYSTOK, 15-423, BIAŁYSTOK, POLSKA
2006-10-05
2009-12-07
KOŁŁĄTAJA, 7, BIAŁYSTOK, 15-774, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie