KRS 0000510753
NIP6423184944
REGON24342012000000
NazwaCAR CLUB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCAR CLUB POLSKA
Data rejestracji 28 maj 2014 (10 lat temu) 28 maj 2014
Data usunięcia 28 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, 16B, RYBNIK, 44-217, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6491Z LEASING FINANSOWY #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWZBIGNIEW DAL
reprezentant
FRANTIŠEK HAVLÍČEK
reprezentant
1954-06-16
FRANTIŠEK HAVLÍČEK
Beneficjent
1954-06-16
CAR CLUB S.R.O.
Wspólnik
2014-05-28
2022-01-28
153 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.300,00 ZŁ
IRENA ŽOUDLIKOVÁ
Wspólnik
2014-05-28
2022-01-28
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.200,00 ZŁ
OBČANSKÉ SDRUŽENI TRIANON
Wspólnik
2014-05-28
2022-01-28
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.200,00 ZŁ
JUSTYNA KALICH
Wspólnik
2014-05-28
2022-01-28
63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.300,00 ZŁ
ZBIGNIEW DAL
Likwidator
2018-10-30
2022-01-28
KAROL PRZELIORZ
Kurator
2017-07-07
2022-01-28
FRANTIŠEK HAVLÍČEK
Beneficjent
FRANTIŠEK HAVLÍČEK JEST WŁAŚCICIELEM 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HAVEX GROUP S.R.O., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 52 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CAR CLUB S.R.O., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 153 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.300,00 ZŁ, CO STANOWI 51 % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST PREZES JENOOSOBOWEGO ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZEZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JUSTYNA KALICH
PREZES ZARZĄDU
2014-05-28
2017-02-13
IRENA ŽOUDLIKOVÁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-28
2016-12-09
DANUŠE VOJNAROVA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-28
2016-12-09
2014-05-28
2018-10-30
CAR CLUB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie