KRS 0000566288
NIP5472154664
REGON36196127000000
NazwaGENLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGENLIGHT
Data rejestracji 07 lip 2015 (9 lat temu) 07 lip 2015
Data usunięcia 22 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 7, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@DANERO.PL
Dane podatkowe
NIP 5472154664
data rejestracji 14 lip 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIZBIGNIEW DAL
Prokurent
2018-10-24
2018-11-27
PROKURA SAMOISTNA
NATALIA SYLWIA KOŁODZIEJ
Prokurent
2015-07-07
2017-09-07
PROKURA SAMODZIELNA
NATALIA SYLWIA KOŁODZIEJ
Wspólnik
2015-07-07
2016-10-10
20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1000 PLN
MAREK PAWEŁ KOŁODZIEJ
Wspólnik
2016-10-10
2018-10-24
20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.000 ZŁ
KAMILA HARLENDER
Wspólnik
2018-10-24
2018-11-27
20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1000 ZŁ
ZBIGNIEW DAL
Wspólnik
2018-10-24
2018-11-27
80 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 4000 ZŁ
GENLIGHT S.R.O.
Wspólnik
2018-11-27
2021-11-22
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5000 ZŁ
SZYMON JAN FILIPCZYK
Wspólnik
2015-07-07
2018-10-24
40 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2000 PLN
ROBERT MAREK HANDZLIK
Wspólnik
2015-07-07
2018-10-24
40 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2000 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZAENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZAENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SZYMON JAN FILIPCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-07-07
2016-10-10
SZYMON JAN FILIPCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-10
2018-10-24
ROBERT MAREK HANDZLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-07
2016-10-10
STANISLAV KOŚMIDER
PREZES ZARZĄDU
2018-11-27
2021-11-22
ROBERT MAREK HANDZLIK
PREZES ZARZĄDU
2016-10-10
2018-10-24
KAMILA HARLENDER
PREZES ZARZĄDU
2018-10-24
2018-11-27
2015-07-07
2018-10-24
PROUD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-10-24
2018-11-27
DANERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-07-07
2016-10-10
UL. PIASTOWSKA, 84, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2016-10-10
2018-10-24
UL. EMILII PLATER, 18A, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2018-10-24
2018-11-27
UL. PEDAGOGICZNA, 6B, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie