KRS 0000139787
NIP9542419734
REGON27791718100000
NazwaCE.ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCE.ENERGY POLAND
Data rejestracji 25 lis 2002 (22 lata temu) 25 lis 2002
Data usunięcia 26 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 7, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542419734
data rejestracji 04 paź 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYZBIGNIEW DAL
Beneficjent
ZBIGNIEW DAL
reprezentant
TOMASZ WALDEMAR KRÓL
Wspólnik
2002-11-25
2014-01-21
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁ
RAFAŁ ACHINGER
Wspólnik
2002-11-25
2014-01-21
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁ
ANNA DANUTA DAL
Wspólnik
2014-01-21
2017-02-07
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW DAL
Wspólnik
2014-01-21
2017-02-07
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ
CRWE INVEST S.R.O.
Wspólnik
2017-02-07
2018-12-27
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW DAL
Wspólnik
2018-12-27
2021-01-26
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW DAL
Likwidator
2019-06-03
2021-01-26
JOANNA EWA KRÓL
Prokurent
2002-11-25
2014-01-21
ŁĄCZNA
ZBIGNIEW DAL
Prokurent
2014-01-21
2017-02-07
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW DAL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
ZBIGNIEW DAL
PREZES ZARZĄDU
2018-12-27
2019-06-03
TOMASZ WALDEMAR KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2002-11-25
2014-01-21
RAFAŁ ACHINGER
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-11-25
2013-09-25
ANNA DANUTA DAL
PREZES ZARZĄDU
2014-01-21
2017-02-07
MIROSLAV ZAVŘEL
PREZES ZARZĄDU
2017-02-07
2018-12-27
2002-11-25
2014-01-21
HURTOWNIA PRZEMYSŁU RYBNEGO "RYBEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-01-21
2017-02-07
DANERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-02-07
2017-11-07
CE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-11-07
2019-06-03
CE.ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-25
2014-01-21
BEDNORZA, 2A-6, KATOWICE, 40-384, KATOWICE, POLSKA
2014-01-21
2016-04-13
KATOWICKA, 3, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2016-04-13
2017-02-07
UL. PEDAGOGICZNA, 6B, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2017-02-07
2018-07-27
UL. NAD NIPREM, 6, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie