KRS 0000508034
NIP5482665892
REGON24354971700000
NazwaAPTEKA NOWUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAPTEKA NOWUM
Data rejestracji 30 kwi 2014 (10 lat temu) 30 kwi 2014
Data usunięcia 29 mar 2017 29 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DIAMENTOWA, 3, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-943, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 330000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHJOLANTA STUDZIŃSKA
Wspólnik
2014-04-30
2014-09-25
330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 330.000,00 ZŁOTYCH
BARTOSZ RADOSŁAW OLSZEWSKI
Wspólnik
2014-09-25
2017-03-29
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.000,00 ZŁ
KATARZYNA DARIA OLSZEWSKA
Wspólnik
2015-01-15
2017-03-29
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.000,00 ZŁ
ARKADIUSZ RUDOLF ZDEBEL
Wspólnik
2015-01-15
2017-03-29
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.000,00 ZŁ
BEATA GRAŻYNA ZDEBEL
Wspólnik
2015-01-15
2017-03-29
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.000,00 ZŁ
JUSTYNA BARBARA KAŹMIERCZAK
Wspólnik
2015-01-15
2017-03-29
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOLANTA STUDZIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-04-30
2014-09-25
BARTOSZ RADOSŁAW OLSZEWSKI
PREZES
2014-09-25
2017-03-29
BEATA GRAŻYNA ZDEBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-16
2017-03-29
2014-04-30
2014-09-25
NESTORA BUCEWICZA, 25A, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie