KRS 0000059217
NIP6460323707
REGON00348776400000
NazwaAPTEKA ZDROWIT B.ZDEBEL I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaAPTEKA ZDROWIT B.ZDEBEL I WSPÓLNICY
Data rejestracji 07 lis 2001 (23 lata temu) 07 lis 2001
Data usunięcia 03 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres DIAMENTOWA, 3, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-943, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJANINA ANNA KOTERLA
Wspólnik
2001-11-07
2014-03-28
JADWIGA AGNIESZKA PIKUŁA
Wspólnik
2001-11-07
2011-05-17
ŁUKASZ BARTOSZ KOTERLA
Wspólnik
2011-05-17
2014-03-28
BARTOSZ RADOSŁAW OLSZEWSKI
Wspólnik
2014-03-28
2017-07-03
BEATA GRAŻYNA ZDEBEL
Wspólnik
2014-03-28
2017-07-03
KATARZYNA DARIA OLSZEWSKA
Wspólnik
2014-03-28
2017-07-03
JUSTYNA KAŹMIERCZAK
Wspólnik
2014-03-28
2017-07-03
ARKADIUSZ RUDOLF ZDEBEL
Wspólnik
2014-04-18
2017-07-03
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
JANINA ANNA KOTERLA
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-07
2014-03-28
JADWIGA AGNIESZKA PIKUŁA
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-07
2011-05-17
ŁUKASZ BARTOSZ KOTERLA
Członek Organu Reprezentacji
2011-05-17
2014-03-28
BARTOSZ RADOSŁAW OLSZEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-28
2017-07-03
ARKADIUSZ RUDOLF ZDEBEL
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-28
2017-07-03
BEATA GRAŻYNA ZDEBEL
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-28
2017-07-03
KATARZYNA DARIA OLSZEWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-28
2017-07-03
JUSTYNA KAŹMIERCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-28
2017-07-03
2001-11-07
2011-05-17
APTEKA "POD ESKULAPEM" KOTERLA, PIKUŁA SPÓŁKA JAWNA
2011-05-17
2014-03-28
APTEKA "POD ESKULAPEM" J.KOTERLA, Ł.KOTERLA SPÓŁKA JAWNA
2001-11-07
2014-03-28
NIEPODLEGŁOŚCI, 77A, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie