KRS 0000470154
NIP5492435455
REGON12284676800000
Nazwa"TRZECIA APTEKA ZDROWIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRZECIA APTEKA ZDROWIT
Data rejestracji 19 lip 2013 (11 lat temu) 19 lip 2013
Data usunięcia 18 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DIAMENTOWA, 3, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-940, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJERZY JACHYMCZYK
Wspólnik
2013-07-19
2013-09-06
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
ARKADIUSZ RUDOLF ZDEBEL
Wspólnik
2013-09-06
2019-06-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
BEATA GRAŻYNA ZDEBEL
Wspólnik
2014-07-11
2019-06-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
KATARZYNA DARIA OLSZEWSKA
Wspólnik
2014-07-11
2019-06-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
BARTOSZ RADOSŁAW OLSZEWSKI
Wspólnik
2014-07-11
2019-06-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
JUSTYNA BARBARA KAŹMIERCZAK
Wspólnik
2014-07-11
2019-06-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ SAMODZIELNIE KAŻDY Z USTANOWIONYCH PROKURENTÓW
JERZY JACHYMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-07-19
2013-09-06
ARKADIUSZ RUDOLF ZDEBEL
PREZES ZARZĄDU
2013-09-06
2019-06-18
MARTA ALEKSANDRA ZDEBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-30
2019-06-18
2013-07-19
2013-09-06
"DJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2013-07-19
2013-09-06
JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO, 23-39, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie