KRS 0000352033
NIP6462520197
REGON27755483800000
Nazwa"ZDROWIT" BARTOSZ OLSZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"ZDROWIT" BARTOSZ OLSZEWSKI I WSPÓLNICY
Data rejestracji 31 mar 2010 (14 lat temu) 31 mar 2010
Data usunięcia 03 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres DIAMENTOWA, 3, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-943, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABOŻENA EWA BERESZKO
Wspólnik
2010-03-31
2010-05-25
BARTOSZ JERZY BERESZKO
Wspólnik
2010-03-31
2010-05-25
JAKUB PATRYK BERESZKO
Wspólnik
2010-03-31
2010-05-25
BARTOSZ RADOSŁAW OLSZEWSKI
Wspólnik
2010-05-25
2017-07-03
BEATA GRAŻYNA ZDEBEL
Wspólnik
2010-05-25
2017-07-03
ARKADIUSZ RUDOLF ZDEBEL
Wspólnik
2010-05-25
2017-07-03
KATARZYNA DARIA OLSZEWSKA
Wspólnik
2010-05-25
2017-07-03
JUSTYNA KAŹMIERCZAK
Wspólnik
2010-11-17
2017-07-03
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA SIĘ WSPÓŁDZIAŁANIA CO NAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE
JAKUB PATRYK BERESZKO
Członek Organu Reprezentacji
2010-03-31
2010-05-25
ARKADIUSZ RUDOLF ZDEBEL
Członek Organu Reprezentacji
2010-05-25
2017-07-03
BEATA GRAŻYNA ZDEBEL
Członek Organu Reprezentacji
2010-05-25
2017-07-03
BARTOSZ RADOSŁAW OLSZEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2010-05-25
2017-07-03
KATARZYNA DARIA OLSZEWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2010-05-25
2017-07-03
JUSTYNA KAŹMIERCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2010-11-17
2017-07-03
BOŻENA EWA BERESZKO
Członek Organu Reprezentacji
2010-03-31
2010-05-25
BARTOSZ JERZY BERESZKO
Członek Organu Reprezentacji
2010-03-31
2010-05-25
2010-03-31
2010-05-25
APTEKA WITAMINKA BERESZKO SPÓŁKA JAWNA
2010-03-31
2010-05-25
ALEJA BIELSKA, 79, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie