KRS 0000507912
NIP7252075998
REGON10177446200000
NazwaSTOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW RÓWNOLEGŁYCH
Krótka nazwaEKSPORTERÓW RÓWNOLEGŁYCH
Data rejestracji 30 kwi 2014 (10 lat temu) 30 kwi 2014
Data usunięcia 14 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SIENKIEWICZA, 85/87, ŁÓDŹ, 90-057, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEAGNIESZKA KRACHULEC
Członek Organu Nadzoru
2014-04-30
2016-10-03
MAŁGORZATA LEMAN BORSUK
Członek Organu Nadzoru
2014-04-30
2017-04-14
CEZARY STAŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2016-10-03
2017-04-14
JACEK BOZIO
Członek Organu Nadzoru
2014-04-30
2017-04-14
MACIEJ BIEŃKIEWICZ
Likwidator
2016-10-03
2017-04-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
CEZARY STAŃCZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-30
2016-10-03
MIECZYSŁAW ANTONI MARTYNOWSKI
SEKRETARZ ZARZĄDU
2014-04-30
2016-10-03
RYSZARD BŁAŻEJEWSKI
SKARBNIK ZARZĄDU
2014-04-30
2016-10-03
JAROSŁAW DEREŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-30
2016-10-03
SEWERYN HANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-30
2016-10-03
2014-04-30
2017-04-14
STOWARZYSZENIE
2014-04-30
2017-04-14
STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW RÓWNOLEGŁYCH
2014-04-30
2017-04-14
SIENKIEWICZA, 85/87, ŁÓDŹ, 90-057, ŁÓDŹ, POLSKA
2016-11-30
2017-04-14
8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2016-11-30
2017-04-14
1812Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE
2016-11-30
2017-04-14
1813Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
2016-11-30
2017-04-14
5819Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2016-11-30
2017-04-14
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2016-11-30
2017-04-14
7312B - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
2016-11-30
2017-04-14
7312C - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
2016-11-30
2017-04-14
7312D - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
2016-11-30
2017-04-14
8230Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
2016-11-30
2017-04-14
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie