KRS 0000504293
NIP5213666300
REGON14709659800000
NazwaAGILEQUANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGILEQUANT
Data rejestracji 03 kwi 2014 (10 lat temu) 03 kwi 2014
Data usunięcia 20 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOGRODZKA, 31, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1579600,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@AGILEQUANT.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEMICHAŁ ZIEMOWIT SAPIŃSKI
Wspólnik
2014-04-03
2017-11-20
11847 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 592.350 ŁOTYCH
Wspólnik
2014-04-03
2017-11-20
15480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 774.000,00 ZŁOTYCH
89000475000000
TOMASZ WNUK
Wspólnik
2014-04-03
2017-11-20
4265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 213.250 ZŁOTYCH
MICHAŁ ZIEMOWIT SAPIŃSKI
Likwidator
2017-02-09
2017-11-20
SŁAWOMIR ANDRZEJ HUNEK
Członek Organu Nadzoru
2014-04-03
2017-11-20
AGATA RYNKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-04-03
2017-11-20
TOMASZ WNUK
Członek Organu Nadzoru
2014-04-03
2017-11-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MICHAŁ ZIEMOWIT SAPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-04-03
2017-02-09
2014-04-03
2017-02-09
AGILEQUANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-03
2014-05-08
STANISŁAWA KIERBEDZIA, 4, WARSZAWA, 00-728, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie