KRS 0000493152
NIP5272262432
REGON01616653800000
NazwaF K OLESIEJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaF K OLESIEJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 sty 2014 (11 lat temu) 03 sty 2014
Data usunięcia 26 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres POZNAŃSKA, 91, OŻARÓW MAZOWIECKI, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5272262432
data rejestracji 01 wrz 2007
status Czynny
85105010251000002349744116
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2014-01-03
2017-03-14
14211013500000
Wspólnik
2014-01-03
2017-03-14
22197576200000
Wspólnik
2017-03-14
2017-11-03
22197576200000
INVEST IPO44 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU
Wspólnik
2017-11-03
2018-01-26
JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK
Beneficjent
KRYSZTOF TADEUSZ OLESIEJUK
Beneficjent
JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK
zgłaszający - członek zarządu
JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRESSLER HOLDING SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRMA KSIĘGARSKA OLESIEJUK SP. Z O.O.
KRYSZTOF TADEUSZ OLESIEJUK
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRESSLER HOLDING SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRMA KSIĘGARSKA OLESIEJUK SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2014-01-03
2017-03-14
14211013500000
Członek Organu Reprezentacji
2014-01-03
2017-03-14
22197576200000
Członek Organu Reprezentacji
2017-03-14
2018-01-26
36609365300000
Członek Organu Reprezentacji
2017-03-14
2017-11-03
22197576200000
INVEST IPO44 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU
Członek Organu Reprezentacji
2017-11-03
2018-01-26
2014-01-03
2017-03-14
"FIRMA KSIĘGARSKA OLESIEJUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
2017-03-14
2017-05-11
FK OLEKSIEJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
2017-05-11
2017-09-29
"FK OLESIEJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie