KRS 0000579133
NIP5851467232
REGON22197576200000
NazwaFK OLESIEJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKTAGON SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaFK OLESIEJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKTAGON
Data rejestracji 05 paź 2015 (9 lat temu) 05 paź 2015
Data usunięcia 07 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. POZNAŃSKA, 91, OŻARÓW MAZOWIECKI, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #1811Z DRUKOWANIE GAZET #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINEINVEST IPO44 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE
Wspólnik
2015-10-05
2017-09-07
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIK - FK OLESIEJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. SPOSÓB REPREZENTACJI WSPÓLNIKA: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: CZŁONKAMI ZARZĄDU SĄ: KRZYSZTOF TADEUSZ OLESIEJUK - PREZES ZARZĄDU JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-05
2017-02-01
14239660500000
Członek Organu Reprezentacji
2017-02-01
2017-09-07
36609365300000
2015-10-05
2017-02-01
DRESSLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKTAGON SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie