KRS 0000488511
NIP7551930595
REGON16156249200000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW DROBIU BROJLER-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW DROBIU BROJLER-BIS
Data rejestracji 29 lis 2013 (11 lat temu) 29 lis 2013
Data usunięcia 06 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWA, 14, PRUDNIK, 48-200, PRUDNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7551930595
data rejestracji 01 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWMARCIN ALEKSANDER CIESIELSKI
Wspólnik
2016-08-12
2020-04-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
MONIKA MARIA ILNICKA
Wspólnik
2013-11-29
2020-04-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
Wspólnik
2013-11-29
2020-04-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
00047596700000
Wspólnik
2013-11-29
2020-04-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
00047210100000
Wspólnik
2013-11-29
2016-08-12
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
00047606200000
Wspólnik
2013-11-29
2020-04-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
00047211800000
MONIKA MARIA ILNICKA
Likwidator
2019-08-06
2020-04-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
GRZEGORZ KĘDZIOR
PREZES ZARZĄDU
2013-11-29
2019-08-06
EWA BOŻENA HERDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-29
2019-08-06
MONIKA MARIA ILNICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-29
2019-08-06
RYSZARD ADAMÓW
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-29
2016-08-12
PIOTR JAN ILNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-29
2019-08-06
MARIAN MATEJCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-29
2019-08-06
PIOTR PAWEŁ HERZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-29
2019-08-06
PIOTR JÓZEF POMIETŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-29
2019-08-06
ZBIGNIEW KAROL CHWASTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-29
2019-08-06
MARCIN ALEKSANDER CIESIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-12
2019-08-06
2013-11-29
2019-08-06
GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU BROJLER-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie