KRS 0000332374
NIP7551907449
REGON16026040600000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW DROBIU BROJLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW DROBIU BROJLER
Data rejestracji 29 cze 2009 (15 lat temu) 29 cze 2009
Data usunięcia 20 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1, PIORUNKOWICE, 48-200, PRUDNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPIOTR JAN ILNICKI
Wspólnik
2009-06-29
2012-06-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ANDRZEJ SIERADZKI
Wspólnik
2009-06-29
2015-11-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
Wspólnik
2009-06-29
2015-11-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
00047596700000
Wspólnik
2009-06-29
2015-11-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
00047606200000
Wspólnik
2009-06-29
2015-11-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
00047210100000
MONIKA MARIA ILNICKA
Wspólnik
2012-06-14
2015-11-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
PIOTR PAWEŁ HERZYK
Likwidator
2014-06-25
2015-11-20
GRZEGORZ KĘDZIOR
Likwidator
2014-06-25
2015-11-20
MARIAN MATEJCZUK
Likwidator
2014-06-25
2015-11-20
MARZENA ANNA OLSZOWSKA
Likwidator
2014-06-25
2015-11-20
ANDRZEJ SIERADZKI
Likwidator
2014-06-25
2015-11-20
RYSZARD ADAMÓW
Likwidator
2014-06-25
2015-11-20
PIOTR JAN ILNICKI
Likwidator
2014-06-25
2015-11-20
MONIKA MARIA ILNICKA
Likwidator
2014-06-25
2015-11-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
GRZEGORZ KĘDZIOR
PREZES ZARZĄDU
2009-06-29
2014-06-25
ANDRZEJ SIERADZKI
WICEPREZES
2009-06-29
2014-06-25
RYSZARD ADAMÓW
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-29
2014-06-25
PIOTR JAN ILNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-29
2014-06-25
MARIAN MATEJCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-29
2014-06-25
2009-06-29
2014-06-25
GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU BROJLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie