KRS 0000056072
NIP7550006773
REGON00047606200000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA
Data rejestracji 25 paź 2001 (23 lata temu) 25 paź 2001
Data usunięcia 21 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres GŁUBCZYCKA, 15, RACŁAWICE ŚLĄSKIE, 48-250, GŁOGÓWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)ZENON MACIASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-30
2017-07-21
JANUSZ MICHAŁ PUDELIK
Członek Organu Nadzoru
2010-06-23
2017-07-21
ADAM IGNACY UŁAN
Członek Organu Nadzoru
2007-11-30
2009-06-22
ANNA EWA LEDNIOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-30
2017-07-21
ROMAN ULANICKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-30
2010-06-23
WANDA DĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-30
2009-06-22
BOGUSŁAWA MIELNIK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-30
2009-06-22
IRENA ZOFIA MRÓZ
Likwidator
2016-08-26
2017-07-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ZARZĄD SKŁADA OŚWIADCZENIE W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
RYSZARD ADAMÓW
PREZES ZARZĄDU
2001-10-25
2016-08-26
PIOTR JAN ILNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-25
2016-08-26
TADEUSZ LEDNIOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-25
2007-11-30
BARBARA MENDERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-25
2016-08-26
ANDRZEJ WILISOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-25
2016-08-26
BOGUSŁAWA MIELNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-30
2012-07-26
ZBIGNIEW STEFAN ADAMÓW
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-26
2016-08-26
2001-10-25
2016-08-26
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie