KRS 0000352607
NIP6090056710
REGON26037424200000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "WŁOSZCZOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "WŁOSZCZOWA"
Data rejestracji 30 mar 2010 (14 lat temu) 30 mar 2010
Data usunięcia 30 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOCHANOWSKIEGO, 1, WŁOSZCZOWA, 29-100, WŁOSZCZOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0141Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO #1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHJANUSZ SIKORA
Wspólnik
2010-03-30
2017-08-30
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ
BOGDAN ADAM RYMORZ
Wspólnik
2010-03-30
2017-08-30
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ
Wspólnik
2010-03-30
2017-08-30
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ
00047208700000
Wspólnik
2010-03-30
2017-08-30
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ
00047211800000
EDWARD PIOTR TOMICA
Wspólnik
2010-03-30
2017-08-30
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ
JERZY BORUTA
Wspólnik
2010-03-30
2017-08-30
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ
JERZY SZARZEC
Likwidator
2016-10-12
2017-08-30
ZBIGNIEW KAROL CHWASTEK
Członek Organu Nadzoru
2010-03-30
2011-09-15
JANUSZ SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-30
2011-09-15
BOGDAN ADAM RYMORZ
Członek Organu Nadzoru
2010-03-30
2011-09-15
JERZY SZARZEC
Członek Organu Nadzoru
2010-03-30
2011-09-15
EDWARD PIOTR TOMICA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-30
2011-09-15
JERZY BORUTA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-30
2011-09-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY.
HALINA CIEŚLA
PREZES ZARZĄDU
2011-01-26
2011-09-15
JERZY SZARZEC
PREZES ZARZĄDU
2011-09-15
2016-10-12
ARTUR KAZIMIERZ SAKWA
PREZES ZARZĄDU
2010-03-30
2011-01-26
2010-03-30
2016-10-12
GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "WŁOSZCZOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie