KRS 0000488488
NIP7312045996
REGON10170081900000
NazwaAKE-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAKE-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 29 lis 2013 (11 lat temu) 29 lis 2013
Data usunięcia 18 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARTYZANCKA, 110/112, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7312045996
data rejestracji 10 gru 2013
status Czynny
17114011080000588715001001
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
86124015451978001054707624
PEKAO V Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA
87114011080000588715001002
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
96124015451111001054707435
PEKAO V Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAŁUKASZ TOMASZEWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF WILK
Beneficjent
ANDRZEJ ZDZISŁAW TOMASZEWSKI
Beneficjent
IZABELA ŁASZKIEWICZ VEL ŁASZCZYŃSKA
Beneficjent
BOŻENA MARIA WILK
Beneficjent
IZABELA ŁASZKIEWICZ VEL ŁASZCZYŃSKA
reprezentant
ŁUKASZ TOMASZEWSKI
reprezentant
KRZYSZTOF WILK
reprezentant
ANDRZEJ ZDZISŁAW TOMASZEWSKI
reprezentant
BOŻENA MARIA WILK
reprezentant
ANDRZEJ ZDZISŁAW TOMASZEWSKI
Wspólnik
2013-11-29
2016-07-18
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ
KRZYSZTOF WILK
Wspólnik
2013-11-29
2016-07-18
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ
KRZYSZTOF WILK
Prokurent
2013-12-11
2016-07-18
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ ZDZISŁAW TOMASZEWSKI
Prokurent
2013-12-11
2016-07-18
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ TOMASZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
KRZYSZTOF WILK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ANDRZEJ ZDZISŁAW TOMASZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
IZABELA ŁASZKIEWICZ VEL ŁASZCZYŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
BOŻENA MARIA WILK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MICHAŁ MARCIN PIOSIK
PREZES ZARZĄDU
2013-11-29
2016-07-18
ŁUKASZ TOMASZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-03-10
2016-07-18
2013-11-29
2016-07-18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-29
2016-07-18
AKE-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-29
2016-07-18
PARTYZANCKA, 110/112, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
2013-11-29
2016-07-18
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2013-11-29
2016-07-18
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2013-11-29
2016-07-18
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2013-11-29
2016-07-18
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2013-11-29
2016-07-18
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2013-11-29
2016-07-18
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2013-11-29
2016-07-18
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie