KRS 0000382917
NIP7310004295
REGON00806855200000
NazwaAKE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAKE
Data rejestracji 11 kwi 2011 (13 lat temu) 11 kwi 2011
Data usunięcia 21 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PARTYZANCKA, 110/112, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 102000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 102000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1020000
Dane podatkowe
NIP 7310004295
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lut 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIKRZYSZTOF WILK
Beneficjent
ANDRZEJ ZDZISŁAW TOMASZEWSKI
Beneficjent
MACIEJ HENRYK ŁASZKIEWICZ VEL ŁASZCZYŃSKI
Beneficjent
MACIEJ HENRYK ŁASZKIEWICZ VEL ŁASZCZYŃSKI
reprezentant
ANDRZEJ ZDZISŁAW TOMASZEWSKI
Prokurent
2014-01-13
2015-07-21
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF WILK
Prokurent
2014-01-13
2015-07-21
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ TOMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-11
2015-07-21
BOŻENA MARIA WILK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-11
2015-07-21
JAKUB DZIDA
Członek Organu Nadzoru
2011-04-11
2015-07-21
PIOTR TOMASZ JĘDRZEJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-11
2015-07-21
IZABELA ŁASZKIEWICZ VEL ŁASZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-04-11
2015-07-21
KRZYSZTOF WILK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ ZDZISŁAW TOMASZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MACIEJ HENRYK ŁASZKIEWICZ VEL ŁASZCZYŃSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ ZDZISŁAW TOMASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-11
2014-01-13
KRZYSZTOF WILK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-04-11
2014-01-13
MACIEJ ŁASZKIEWICZ VEL ŁASZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-13
2015-07-21
2011-04-11
2015-07-21
SPÓŁKA AKCYJNA
2011-04-11
2015-07-21
AKE SPÓŁKA AKCYJNA
2011-04-11
2015-07-21
PARTYZANCKA, 110/112, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
2011-04-11
2015-07-21
1032Z - PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW
2011-04-11
2015-07-21
1039Z - POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
2011-04-11
2015-07-21
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2011-04-11
2015-07-21
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2011-04-11
2015-07-21
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2011-04-11
2015-07-21
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2011-04-11
2015-07-21
4613Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2011-04-11
2015-07-21
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2011-04-11
2015-07-21
4634A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
2011-04-11
2015-07-21
4634B - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie