KRS 0000342272
NIP7262617946
REGON10078542300000
NazwaWLIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWLIM
Data rejestracji 23 lis 2009 (15 lat temu) 23 lis 2009
Data usunięcia 24 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OGRODOWA, 72, ŁÓDŹ, 91-071, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7262617946
data rejestracji 01 gru 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR TOMASZ JĘDRZEJCZAK
Wspólnik
2009-11-23
2010-02-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
TADEUSZ STANISŁAW KOWALSKI
Wspólnik
2010-02-11
2012-09-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
MARCIN FELIKS KOPYTEK
Wspólnik
2012-09-28
2013-02-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
PIOTR TOMASZ JĘDRZEJCZAK
Wspólnik
2013-02-28
2016-06-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2014-11-25
2019-06-24
57 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5700,00 ZŁOTYCH
10148599900000
MARCIN FELIKS KOPYTEK
Prokurent
2013-04-26
2014-11-25
SAMOISTNA
PIOTR TOMASZ JĘDRZEJCZAK
Likwidator
2018-09-26
2019-06-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ZAWSZE I BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ PREZES ZARZĄDU, PRZY CZYM JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU ZAWSZE PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR TOMASZ JĘDRZEJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2009-11-23
2010-02-11
TADEUSZ STANISŁAW KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-02-11
2012-09-28
MARCIN FELIKS KOPYTEK
PREZES ZARZĄDU
2012-09-28
2013-02-28
PIOTR TOMASZ JĘDRZEJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-02-28
2018-09-26
2009-11-23
2014-01-31
INWEKAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-01-31
2018-09-26
WLIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-11-23
2013-04-26
PSZCZELNA, 54 F, ŁÓDŹ, 91-511, ŁÓDŹ, POLSKA
2013-04-26
2014-01-31
STRYCHARSKA, 24, ŁÓDŹ, 93-521, ŁÓDŹ, POLSKA
1012-SEE.7113.2.149.2023.1
0023-03-14
2023-04-04
6476.7 PLN
1012-SEW.723.2531.2019
Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie