KRS 0000048871
NIP7310004295
REGON00806855200000
Nazwa"AKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAKE
Data rejestracji 28 wrz 2001 (23 lata temu) 28 wrz 2001
Data usunięcia 06 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARTYZANCKA, 110/112, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7310004295
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lut 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJANDRZEJ ZDZISŁAW TOMASZEWSKI
Wspólnik
2001-09-28
2011-06-06
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ
KRZYSZTOF WILK
Wspólnik
2001-09-28
2011-06-06
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ
EDMUND BUBAS
Wspólnik
2001-09-28
2010-09-06
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF WILK
Beneficjent
ANDRZEJ ZDZISŁAW TOMASZEWSKI
Beneficjent
MACIEJ HENRYK ŁASZKIEWICZ VEL ŁASZCZYŃSKI
Beneficjent
MACIEJ HENRYK ŁASZKIEWICZ VEL ŁASZCZYŃSKI
reprezentant
KRZYSZTOF WILK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ ZDZISŁAW TOMASZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MACIEJ HENRYK ŁASZKIEWICZ VEL ŁASZCZYŃSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU UPOWAŻNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO
ANDRZEJ ZDZISŁAW TOMASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-28
2011-06-06
KRZYSZTOF WILK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-28
2011-06-06
EDMUND BUBAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-28
2009-10-23
2001-09-28
2011-06-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-28
2011-06-06
"AKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-28
2011-06-06
PARTYZANCKA, 110/112, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
2004-11-09
2011-06-06
01 - ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ.
2004-11-09
2011-06-06
15 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW
2004-11-09
2011-06-06
17 - WŁÓKIENNICTWO
2004-11-09
2011-06-06
20 - PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA.
2004-11-09
2011-06-06
21 - PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU
2004-11-09
2011-06-06
24 - PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2004-11-09
2011-06-06
28 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ.
2004-11-09
2011-06-06
45 - BUDOWNICTWO
2004-11-09
2011-06-06
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI I MOTOCYKLAMI.
2004-11-09
2011-06-06
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO.
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie