KRS 0000487075
NIP7010402324
REGON14693882000000
NazwaWONTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWONTOM
Data rejestracji 22 lis 2013 (11 lat temu) 22 lis 2013
Data usunięcia 15 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010402324
data rejestracji 19 lis 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2018-08-13
2021-02-15
660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000,00 ZŁ
01201608400000
Wspólnik
2013-11-22
2014-01-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
14654601300000
Wspólnik
2014-01-24
2015-10-22
660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000,00 ZŁOTYCH
14234931000000
CC45 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI
Wspólnik
2014-01-24
2016-10-18
440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.000,00 ZŁOTYCH
146698183
CC46 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2015-10-22
2018-08-13
660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33000 ZŁ
147075254
Wspólnik
2016-10-18
2021-02-15
440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.000,00 ZŁOTYCH
14120024400000
GRZEGORZ DROSZCZ
Beneficjent
MAREK JAN WITKOWSKI
Beneficjent
PIOTR STANISŁAW JAKUBOWSKI
Beneficjent
PIOTR MACIEJ PIETRZYK
reprezentant
PIOTR MACIEJ PIETRZYK
Likwidator
2020-07-20
2021-02-15
GRZEGORZ DROSZCZ
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI
MAREK JAN WITKOWSKI
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI
PIOTR STANISŁAW JAKUBOWSKI
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR TOMASZ SZCZEPANIK
PREZES ZARZĄDU
2013-11-22
2014-01-24
MAREK JAN WITKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-24
2015-10-16
TOMASZ GRZEGORZ GAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-16
2017-05-08
PIOTR MACIEJ PIETRZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-05-08
2020-07-20
2013-11-22
2020-07-20
WONTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-22
2014-01-24
CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
2014-01-24
2018-09-04
GRÓJECKA, 5, WARSZAWA, 02-019, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie