KRS 0000483593
NIP7521451683
REGON16155865100000
NazwaLED PACK MANAGEMENT NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLED PACK MANAGEMENT NAMYSŁÓW
Data rejestracji 31 paź 2013 (11 lat temu) 31 paź 2013
Data usunięcia 08 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DUBOIS, 3, NAMYSŁÓW, 46-100, NAMYSŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEGMINA NAMYSŁÓW
Wspólnik
2013-10-31
2022-11-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
000524513
ARKADIUSZ JACEK KLIZA
Prokurent
2015-02-10
2016-08-04
PROKURA ŁĄCZNA
ZBIGNIEW WACŁAW BURZMIŃSKI
Likwidator
2021-11-18
2022-11-08
WOJCIECH JERZY KUCYPERA
Członek Organu Nadzoru
2013-10-31
2015-02-10
ANDRZEJ KRZYSZTOF GALLA
Członek Organu Nadzoru
2013-10-31
2016-08-04
AGNIESZKA ŻUREK
Członek Organu Nadzoru
2013-10-31
2016-08-04
EDYTA JÓZEFA GNACY
Członek Organu Nadzoru
2015-02-10
2016-08-04
JANUSZ FRANCISZEK GOGOLIN
Kurator
2020-05-26
2021-11-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY ALBO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.
ARKADIUSZ JACEK KLIZA
PREZES ZARZĄDU
2013-10-31
2015-02-10
MARCIN BORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-10
2018-06-19
ANDRZEJ SŁAWOMIR TRELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-10-29
2021-11-18
2013-10-31
2021-11-18
LED PACK MANAGEMENT NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie