KRS 0000481004
NIP6783149128
REGON12297758800000
NazwaTAGAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTAGAT
Data rejestracji 14 paź 2013 (11 lat temu) 14 paź 2013
Data usunięcia 03 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIDNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#14 PRODUKCJA ODZIEŻY #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAAGATA MARIA MUSIAŁ PYZIK
Wspólnik
2013-10-14
2016-11-21
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
RAFAŁ TOMASZ KOCIUBOWSKI
Wspólnik
2016-11-21
2018-04-20
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
JUSTYNA MARTA KOCIUBOWSKA
Wspólnik
2016-11-21
2018-04-20
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 50 ZŁ
PAWEŁ RAFAŁ KOŁODZIEJ
Wspólnik
2018-06-05
2021-02-03
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4550,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
AGATA MARIA MUSIAŁ PYZIK
PREZES
2013-10-14
2016-11-21
MARCIN PYZIK
WICEPREZES
2014-05-29
2016-11-21
RAFAŁ TOMASZ KOCIUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-11-21
2018-04-20
JUSTYNA MARTA KOCIUBOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-11-21
2018-04-20
PIOTR TOMASZ TKACZYK
PREZES ZARZĄDU
2018-06-05
2021-02-03
2013-10-14
2016-11-21
PIASTÓW, 37, KRAKÓW, 31-624, KRAKÓW, POLSKA
2016-11-21
2018-05-24
UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO, 4, ŚWIDNIK, 21-040, ŚWIDNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie