KRS 0000250668
NIP7122992673
REGON06010538200000
NazwaENIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENIWA
Data rejestracji 10 lut 2006 (19 lat temu) 10 lut 2006
Data usunięcia 26 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIDNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7122992673
data rejestracji 01 mar 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #45 BUDOWNICTWO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAANNA MARIA STACHURSKA
Wspólnik
2006-02-10
2006-06-21
45 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 22.500 ZŁ
MONIKA MAGDALENA JEZIOR
Wspólnik
2006-02-10
2019-10-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ
URSZULA MARIA JEZIOR
Wspólnik
2007-03-20
2011-09-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
MARIA MAGDALENA JEZIOR
Wspólnik
2011-09-06
2019-10-23
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ANDRZEJ JEZIOR
Wspólnik
2016-11-25
2019-10-23
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000,00 ZŁ
ARKADIUSZ CZESŁAW PIETRUSIAK
Wspólnik
2019-10-23
2020-08-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE, LUB - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA MARIA STACHURSKA
PREZES
2006-02-10
2006-06-21
MONIKA MAGDALENA JEZIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-10
2006-06-21
MONIKA MAGDALENA JEZIOR
PREZES ZARZĄDU
2006-06-21
2011-09-06
MARIA MAGDALENA JEZIOR
PREZES ZARZĄDU
2011-09-06
2015-09-25
MONIKA MAGDALENA JEZIOR
PREZES ZARZĄDU
2015-09-25
2016-11-25
ANDRZEJ JEZIOR
PREZES ZARZĄDU
2016-11-25
2019-10-23
2006-02-10
2011-09-06
AGRONIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-10
2015-09-25
JAWOROWA, 9, ŚWIDNIK, 21-040, ŚWIDNIK, POLSKA
2015-09-25
2019-10-23
UL. BRONISŁAWA RATAJCZAKA, 9, ŚWIDNIK, 21-040, ŚWIDNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie