KRS 0000369582
REGON06069519400000
NazwaCONSTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCONSTANT
Data rejestracji 03 lis 2010 (14 lat temu) 03 lis 2010
Data usunięcia 08 mar 2019 08 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIDNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8690 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ #9602 FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #9604 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9609 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAAGNIESZKA JOLANTA BUDZYŃSKA
Wspólnik
2010-11-03
2019-03-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
WŁODZIMIERZ JAN BUDZYŃSKI
Wspólnik
2010-11-03
2013-10-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
MAŁGORZATA BARBARA OBROŚLAK
Wspólnik
2013-10-16
2019-03-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
AGNIESZKA JOLANTA BUDZYŃSKA
Likwidator
2015-09-01
2019-03-08
MAŁGORZATA BARBARA OBROŚLAK
Likwidator
2015-09-01
2019-03-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
AGNIESZKA JOLANTA BUDZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-11-03
2015-09-01
WŁODZIMIERZ JAN BUDZYŃSKI
V-CE PREZES
2010-11-03
2013-10-16
MAŁGORZATA BARBARA OBROŚLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-16
2015-09-01
2010-11-03
2015-09-01
CONSTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-03
2017-04-12
MODRZEWIOWA, 4, ŚWIDNIK, 21-040, ŚWIDNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie