KRS 0000045305
NIP7122476569
REGON43113494200000
NazwaTABS HELICOPTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTABS HELICOPTER
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 29 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIDNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #7123Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANETOMASZ JAN BYLICA
Wspólnik
2001-09-19
2005-02-23
21 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ - ŁĄCZNA WARTOŚĆ 2100 ZŁ
STANISLAV AMBROŻ
Wspólnik
2001-09-19
2022-04-29
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁ
BARTŁOMIEJ TYMOTEUSZ BYLICA
Wspólnik
2005-02-23
2005-10-07
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
TOMASZ JAN BYLICA
PREZES
2001-09-19
2005-02-23
STANISLAV AMBROŻ
WICEPREZES
2001-09-19
2005-02-23
STANISLAV AMBROŻ
PREZES
2005-02-23
2022-04-29
BARTŁOMIEJ TYMOTEUSZ BYLICA
WICEPREZES
2005-02-23
2005-10-07
2001-09-19
2005-10-18
AKACJOWA, 11, ŚWIDNIK, 21-040, ŚWIDNIK, POLSKA
2005-10-18
2019-01-28
ŻWIRKI I WIGURY, 49, ŚWIDNIK, 21-040, ŚWIDNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie