KRS 0000475594
NIP7851797829
REGON30240960000000
NazwaINVESTMENTS EVEREST FINANSE ŚLEDŹ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaINVESTMENTS EVEREST FINANSE ŚLEDŹ
Data rejestracji 02 wrz 2013 (11 lat temu) 02 wrz 2013
Data usunięcia 31 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SIKORSKIEGO, 6, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7851797829
data rejestracji 30 kwi 2013
status Czynny
14102010680000150203684024
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
15102041600000210202038560
PKO Oddział 1 w Śremie
ul. Mickiewicza 85 63-100 śremski POLSKA
27102041600000280201805977
PKO Oddział 1 w Śremie
ul. Mickiewicza 85 63-100 śremski POLSKA
59102010680000100203788510
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
60102010680000160203752599
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
74102010680000120203515087
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
78102041600000200202111680
PKO Oddział 1 w Śremie
ul. Mickiewicza 85 63-100 śremski POLSKA
83161011332003022001650001
SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR ŚLEDŹ
Beneficjent
PIOTR ŚLEDŹ
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2013-09-02
2015-09-04
30056457800000
Wspólnik
2013-09-02
2015-12-31
30240028900000
PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ
Wspólnik
2015-09-04
2015-12-31
PIOTR ŚLEDŹ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW, SAMODZIELNIE. SPÓŁKA POD FIRMĄ: SOLTEX HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SOLTEX HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ PIOTR ŚLEDŹ - PREZES ZARZĄDU I ANNA SOBKOWSKA-ŚLEDŹ - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2013-09-02
2015-09-04
30056457800000
Członek Organu Reprezentacji
2013-09-02
2015-12-31
30240028900000
PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-04
2015-12-31
2013-09-02
2015-09-04
INVESTMENTS EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie