KRS 0000464499
NIP7010134059
REGON14149105200000
NazwaGEOR SUN ENERGY LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGEOR SUN ENERGY LTD
Data rejestracji 06 cze 2013 (11 lat temu) 06 cze 2013
Data usunięcia 03 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres ALEJA WYŚCIGOWA, 6, WARSZAWA, 02-681, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 50000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500
Dane podatkowe
NIP 7010134059
data rejestracji 17 lip 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWGEORGE FLOURENTZOU
Beneficjent
1979-06-11
KRZYSZTOF URBAN
reprezentant
MILORAD VUJNOVIC
Beneficjent
1957-03-20
STANISŁAW DOBRZAŃSKI
Beneficjent
ALEKSANDRA MILLER
Beneficjent
MARIEFFIE ORPHANIDOU
Beneficjent
1982-02-27
PIOTR SIENNICKI
Beneficjent
JÓZEF KAZIMIERZ SIENIUĆ
Beneficjent
RENATA KRÓL GŁOWACKA
Prokurent
2013-06-06
2018-08-27
PROKURA SAMOISTNA
RENATA KRÓL GŁOWACKA
Likwidator
2018-08-27
2020-01-29
KRZYSZTOF URBAN
Likwidator
2020-01-29
2020-09-03
GEORGE FLOURENTZOU
Beneficjent
DYREKTOR SPÓŁKI CCY MANAGEMENT LIMITED, KTÓRA JEST DYREKTOREM SPÓŁKI EPFGEO (CYPRUS) LIMITED BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GEOR SUN ENERGY LTD BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI GEOR SUN ENERGY LTD S.K.A. W LIKWIDACJI.
MILORAD VUJNOVIC
Beneficjent
DYREKTOR SPÓŁKI CCY MANAGEMENT LIMITED, KTÓRA JEST DYREKTOREM SPÓŁKI EPFGEO (CYPRUS) LIMITED BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GEOR SUN ENERGY LTD BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI GEOR SUN ENERGY LTD S.K.A. W LIKWIDACJI.
STANISŁAW DOBRZAŃSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI GEO WIND PARTNERS LTD BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GEO RENEWABLES LTD BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI GEOR SUN ENERGY LTD S.K.A. W LIKWIDACJI.
ALEKSANDRA MILLER
Beneficjent
DYREKTOR SPÓŁKI AMILTRUST MANAGEMENT LTD BĘDĄCEJ Z KOLEI DYREKTOREM SPÓŁKI LKW CYPRUS LTD BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GEO WIND PARTNERS LTD BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GEO RENEWABLES LTD BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI GEOR SUN ENERGY LTD S.K.A. W LIKWIDACJI.
MARIEFFIE ORPHANIDOU
Beneficjent
DYREKTOR SPÓŁKI AMILTRUST MANAGEMENT LTD BĘDĄCEJ Z KOLEI DYREKTOREM SPÓŁKI LKW CYPRUS LTD BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GEO WIND PARTNERS LTD BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GEO RENEWABLES LTD BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI GEOR SUN ENERGY LTD S.K.A. W LIKWIDACJI.
PIOTR SIENNICKI
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI GEO WIND PARTNERS LTD BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GEO RENEWABLES LTD BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI GEOR SUN ENERGY LTD S.K.A. W LIKWIDACJI.
JÓZEF KAZIMIERZ SIENIUĆ
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI GEO WIND PARTNERS LTD BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GEO RENEWABLES LTD BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI GEOR SUN ENERGY LTD S.K.A. W LIKWIDACJI.
2013-06-06
2018-08-27
GEOR SUN ENERGY LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2013-06-06
2016-02-11
MARYNARSKA, 15, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
2016-02-11
2019-04-01
UL. EUGENIUSZA ROMERA, 4B, WARSZAWA, 02-784, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie