KRS 0000312788
NIP5222898926
REGON14152330300000
NazwaELEKTROWNIA WIATROWA GRÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELEKTROWNIA WIATROWA GRÓDKI
Data rejestracji 05 wrz 2008 (16 lat temu) 05 wrz 2008
Data usunięcia 07 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. EUGENIUSZA ROMERA, 4B, WARSZAWA, 02-784, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3319 NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #3311 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCHANDRZEJ ADAM DUBIEL
Wspólnik
2008-09-05
2017-02-07
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-09-05
2012-03-15
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.500 ZŁOTYCH
14095382300000
DANIEL SŁAWOMIR KOLASIŃSKI
Wspólnik
2008-09-05
2017-02-07
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
ZOFIA BOROWSKA
Wspólnik
2008-09-05
2017-02-07
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
GEO RENEWABLES LTD
Wspólnik
2012-03-15
2013-05-09
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.500 ZŁOTYCH
GEO WIND PARTNERS LTD
Wspólnik
2013-05-09
2017-02-07
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.500 ZŁ
RENATA KRÓL GŁOWACKA
Prokurent
2012-03-15
2016-01-15
SAMOISTNA
JACEK KRZYSZTOF BŁĄDEK
Likwidator
2016-01-15
2017-02-07
PIOTR SIENNICKI
Likwidator
2016-01-15
2017-02-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. (AKT NOTARIALNY § 23.PKT 10). SPÓŁKĘ MOŻE REPREZERNTOWAĆ PROKURENT W RAMACH PROKURY ŁĄCZNEJ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU(AKT NOTARIALNY § 23 PKT 11)
ZOFIA BOROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-09-05
2012-03-15
ANDRZEJ ADAM DUBIEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-05
2012-03-15
PIOTR SIENNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-15
2013-05-09
PIOTR SIENNICKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-09
2016-01-15
JACEK KRZYSZTOF BŁĄDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-15
2016-01-15
2008-09-05
2016-01-15
ELEKTROWNIA WIATROWA GRÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-05
2012-03-15
AL.KRAKOWSKA, 264, WARSZAWA, 02-210, WARSZAWA, POLSKA
2012-03-15
2016-02-16
MARYNARSKA, 15, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie