KRS 0000453526
NIP5252550027
REGON14657152500000
NazwaHYBUDROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHYBUDROG
Data rejestracji 05 mar 2013 (12 lat temu) 05 mar 2013
Data usunięcia 10 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1268300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252550027
data rejestracji 07 maj 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHJOSÉ ANTONIO PÉREZ JIMÉNEZ
Beneficjent
1958-03-16
JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ
Beneficjent
1969-07-16
JOSÉ MARÍA PÉREZ PÉREZ
Beneficjent
1981-05-29
JOSÉ MARÍA PÉREZ PÉREZ
reprezentant
1981-05-29
Wspólnik
2013-03-05
2013-05-24
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
01035563000000
CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.A.
Wspólnik
2013-05-24
2022-08-10
25.366 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.268.300,00 ZŁ
JOSÉ MARIA PÉREZ PÉREZ
Likwidator
2021-05-26
2022-08-10
JOSÉ ANTONIO PÉREZ JIMÉNEZ
Beneficjent
POSIADA PONAD 25% UDZIAŁÓW W HYBUDROG SP. Z O.O.
JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ
Beneficjent
POSIADA PONAD 25% UDZIAŁÓW W HYBUDROG SP. Z O.O.
JOSÉ MARÍA PÉREZ PÉREZ
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
MARCIN ROBERT KRAKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-05
2013-05-24
JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-24
2021-05-26
1969-07-16
JOSÉ MARÍA PÉREZ PÉREZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-24
2021-05-26
1981-05-29
2013-03-05
2013-05-24
MLV 42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-05-24
2021-05-26
HYBUDROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-03-05
2013-12-23
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2013-12-23
2015-12-08
KASPRZAKA, 49, WARSZAWA, 01-234, WARSZAWA, POLSKA
2015-12-08
2017-09-12
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 96, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie