KRS 0000453491
NIP5252550010
REGON14657597700000
NazwaMLV 43 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMLV 43
Data rejestracji 07 mar 2013 (12 lat temu) 07 mar 2013
Data usunięcia 17 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 37189350,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHWspólnik
2013-03-07
2013-07-02
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
01035563000000
MATYLDA LUDWIKA GERBER
Wspólnik
2013-07-02
2014-01-17
473.706 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.685.300,00 ZŁOTYCH
MARIA ANNA GERBER
Wspólnik
2013-07-02
2014-01-17
270,081 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.504.050,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
MARCIN ROBERT KRAKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-07
2013-07-02
MATYLDA LUDWIKA GERBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-02
2014-01-17
2013-03-07
2014-01-17
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-03-07
2014-01-17
MLV 43 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-03-07
2014-01-17
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2013-03-07
2014-01-17
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2013-03-07
2014-01-17
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2013-03-07
2014-01-17
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2013-03-07
2014-01-17
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2013-03-07
2014-01-17
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie