KRS 0000451619
NIP8971788029
REGON02207842700000
NazwaMOLLISRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMOLLISRE
Data rejestracji 19 lut 2013 (12 lat temu) 19 lut 2013
Data usunięcia 21 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ANTONIEGO SŁONIMSKIEGO, 1, WROCŁAW, 50-304, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 840000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971788029
data rejestracji 01 kwi 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCHGRZEGORZ DZIK
Beneficjent
TOMASZ SŁAWOMIR DOBROWOLSKI
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
PIOTR IRENEUSZ WILCZAK
Wspólnik
2013-02-19
2013-03-05
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH).
GRZEGORZ DZIK
Wspólnik
2013-03-05
2022-10-21
13.440,00 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI)) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 672.000,00 ZŁ (SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH).
JAKUB DZIK
Wspólnik
2018-11-07
2022-10-21
3.360,00 (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT)) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 168.000,00 ZŁ (STO SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH).
TOMASZ SŁAWOMIR DOBROWOLSKI
Likwidator
2020-09-28
2022-10-21
GRZEGORZ DZIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
HENRYK WOJCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-03-05
2017-03-30
PIOTR IRENEUSZ WILCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-03
2017-03-30
KRZYSZTOF RUTECKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-30
2018-06-13
PIOTR OLESIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-30
2018-06-13
GRZEGORZ DZIK
PREZES ZARZĄDU
2018-06-13
2020-09-28
PIOTR IRENEUSZ WILCZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-02-19
2013-03-05
2022
2022-01-01
2022-08-31
2022-09-01
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 73598.14 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 73598.14 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 18412.15 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -92010.29 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 52550.93 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -404234.22 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | -312223.93 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 456785.15 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 456785.15 |
Aktywa razem | 52550.93 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 52550.93 |
- Należności krótkoterminowe | 0 |
2013-02-19
2017-03-30
RE WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-03-30
2020-09-28
MOLLISRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-02-19
2013-12-19
ŚW. MIKOŁAJA, 12, WROCŁAW, 50-125, WROCŁAW, POLSKA
2013-12-19
2020-04-29
DĄBROWSKIEGO, 44, WROCŁAW, 50-457, WROCŁAW, POLSKA
2020-04-29
2022-06-17
UL. ŚLĘŻNA, 118, WROCŁAW, 53-111, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie